Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorthe Myndal Fogtmann | 19.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Myndal Fogtmann | 09.04.2021 | 19.07.2023 | direktør |
Dorthe Myndal Fogtmann | 08.09.2020 | 09.04.2021 | direktør |
Jacob Larsø Perregaard | 13.11.2018 | 08.09.2020 | direktør |
Jacob Larsø Perregaard | 19.05.2014 | 25.08.2018 | direktør |