Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Krimsvej 1, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-12 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-28 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: Gertrud Sofie Skyt Høj, Magnus Skyt Høj, Jette Vestergaard Høj (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Navne: TRANQUEBAR COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes ObligatoriskEmail: info@trcop.com (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Stiftere: Magnus Skyt Høj, Jette Vestergaard Høj, Gertrud Sofie Skyt Høj (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2018-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Magnus Skyt Høj (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-28 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2016-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-28 tilføjes Direktion: Magnus Skyt Høj (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-27 fjernes Direktion: Magnus Skyt Høj (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-28 tilføjes ObligatoriskEmail: info@trcop.com (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2016-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-08-14 tilføjes Navne: TRANQUEBAR COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-08-13 fjernes Navne: TRANQUEBAR COPENHAGEN IVS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-14 tilføjes Vedtægter: 2015-08-14 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-08-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-05-12 tilføjes Legale ejere: Gertrud Sofie Skyt Høj, Magnus Skyt Høj, Jette Vestergaard Høj (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 114.791,00 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørem (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2014-10-23 tilføjes Vedtægter: 2014-10-23 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-08-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-08-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krimsvej 1, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Direktion: Magnus Skyt Høj (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-12 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Navne: TRANQUEBAR COPENHAGEN IVS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Stiftere: Magnus Skyt Høj, Jette Vestergaard Høj, Gertrud Sofie Skyt Høj (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)