Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvang 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-03 fjernes Direktion: Rasmus Gadekær Vermland Bahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-03 fjernes Navne: HBCC HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Stiftere: Rasmus Gadekær Vermland Bahn, Preben Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Direktion: Rasmus Gadekær Vermland Bahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Navne: HBCC HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Stiftere: Rasmus Gadekær Vermland Bahn, Preben Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)