Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Agervej 2, 9280 Storvorde (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-05-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-17 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Navne: PAASCH HOLDING IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Stiftere: Flemming Sletten Paasch (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-08-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 fjernes Direktion: Flemming Sletten Paasch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agervej 2, 9280 Storvorde (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Direktion: Flemming Sletten Paasch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage og efterfølgende varetage investeringer i velfærdsteknologi. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-05-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-17 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Navne: PAASCH HOLDING IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Stiftere: Flemming Sletten Paasch (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Vedtægter: 2014-06-17 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-07-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Verge Danmark ApS. (offentliggjort 2019-02-14)