Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Møborgkirkevej 62, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møborgkirkevej 62, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Direktion: Marianne Østerby Haurbak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Direktion: Marianne Østerby Haurbak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Kontaktoplysninger: morten@haurbak.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Navne: HAURBAK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Navne: HAURBAK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Stiftere: Marianne Østerby Haurbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Stiftere: Marianne Østerby Haurbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-17 tilføjes Vedtægter: 2014-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@haurbak.dk (offentliggjort 2015-06-09)