Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2014-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P. SØRENSEN, ØSTER ASSELS A/S. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømersvej 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Ib Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive automobilvirksomhed i form at salg, reparation m.m. af sådanne, og anden i forbindelse hermed hørende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Legale ejere: Ib Sørensen (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-06-16 tilføjes Navne: IB.S.HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-06-16 tilføjes Reelle ejere: Ib Sørensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2014-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Vedtægter: 2014-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)