Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klakringvej 43, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: brunoolesen@gmail.com (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2014-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klakringvej 43, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordblik 2, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordblik 2, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2014-06-23 tilføjes Direktion: Bruno Buch Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Legale ejere: Bruno Buch Olesen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-06-23 tilføjes Navne: BRUNO OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2014-06-23 tilføjes Reelle ejere: Bruno Buch Olesen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Stiftere: Bruno Buch Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)