Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: IBG PROREACT ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IBG PROREACT ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2020-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Wicomico ApS. (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hubart By Proreact ApS. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2022-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wicomico ApS. (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2024-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 211.753,00 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-15 tilføjes Legale ejere: VILH. FUGMANN & SØN A/S (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-14 fjernes Reelle ejere: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-15 tilføjes Vedtægter: 2024-07-15 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-29 tilføjes Binavne: Proreact Systems Nordic ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Navne: EVRYONE ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-28 fjernes Navne: PROREACT SYSTEMS NORDIC ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 206.186,00 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: PSDN Holding ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-12 fjernes Legale ejere: PSDN Holding ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (direktør) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 fjernes Direktion: Tina Kaa Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: PSDN Holding ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-12-15 fjernes Legale ejere: KAA INGEMANN INVEST A/S, PSDN Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-16 tilføjes Reelle ejere: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-22 tilføjes Direktion: Tina Kaa Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-03-22 fjernes Direktion: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: KAA INGEMANN INVEST A/S, PSDN Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-03-21 fjernes Legale ejere: PSDN Holding ApS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-07 tilføjes Legale ejere: PSDN Holding ApS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-12-06 fjernes Legale ejere: Jesper Seedorf Lassen Karlberg, Anders Seedorf Karlberg, Martin Elneff Bertelsen (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2014-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 20, 2., 2500 Valby (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 20, 2., 2500 Valby (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-06-19 tilføjes Direktion: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere IT systemer til primært det offentlige, samt levere ydelser indenfor online, wayfinding og konceptudvikling til private virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2014-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Legale ejere: Jesper Seedorf Lassen Karlberg, Anders Seedorf Karlberg, Martin Elneff Bertelsen (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-06-19 tilføjes Navne: PROREACT SYSTEMS NORDIC ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2014-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Stiftere: Jesper Seedorf Lassen Karlberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Vedtægter: 2014-06-19 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)