Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Navne |
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 14, 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 11, st., 1610 København V (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@sadm.dk (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 11, st., 1610 København V (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sadm.dk (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: mail@housinggroup.dk (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@housinggroup.dk (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: frank_zadi@hotmail.com (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: frank_zadi@hotmail.com (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 17, 2. tv., 1454 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: frank_zadi@hotmail.com (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: frank_zadi@hotmail.com (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: gj@ekyhn.dk (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-09-30 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 17, 2. tv., 1454 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-08-29 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: gj@ekyhn.dk (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Navne: Ejerforeningen Bagermester Kræmers Gård (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2014-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2015-04-09)