Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Heinrich Gisselmann | 01.01.2007 | Byager 19A, 4330 Hvalsø |
Ulla Kit Rønholm | 01.01.2007 | Kochsvej 2, 1812 Frederiksberg C |
Elin Jensen | 01.01.2007 | Krbg Ladegårds Vej 98, 3000 Helsingør |
Thomas Borregaard | 01.01.2007 | Søvej 1A, 4330 Hvalsø |
Margrete Pump | 01.01.2007 | Vagtelvej 26, 2000 Frederiksberg |
Pia Hesseldahl Holm | 15.12.2011 | Vådager 5, 4070 Kirke Hyllinge |
Annette Klint Kofod | 17.04.2017 | Dexter Gordons Vej 63, 2450 København SV |
Ib Poulsen | 10.05.2022 | Englandsgade 12B, 5000 Odense C |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Den selvejende Institution Bofællesskabet Cecilie Marie | 35934065 | Aktiv | Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap (872010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.10.2019 | 0,00 (km) | Virumgårdsvej 18, 2830 Virum | Virumgårdsvej 18, 2830 Virum |
11.02.2021 | 73,22 (km) | Virumgårdsvej 18, 2830 Virum | Cecilie Marie Vej 1, 4330 Hvalsø |
23.09.2022 | 0,00 (km) | Cecilie Marie Vej 1, 4330 Hvalsø | Cecilie Marie Vej 1, 4330 Hvalsø |
Den selvejende Institution Bofællesskabet Cecilie Marie. |
Sidst opdateret den 21.08.2014 og angivet som gældende fra 14.08.2014 (3706 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Gisselmann(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Borregaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elin Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Margrete Pump(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pia Hesseldahl Holm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ib Poulsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ulla Kit Rønholm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Annette Klint Kofod(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 19 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 77 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Heinrich Gisselmann(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Borregaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Elin Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Margrete Pump(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 5 |
Pia Hesseldahl Holm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ib Poulsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 8 |
Ulla Kit Rønholm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Annette Klint Kofod(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 4 | 5 | 3 | 22 |
Pct. | 12 % | 15 % | 9 % | 65 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |