Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 172, 3. 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 172, 3. 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 172, 3. 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Byglandsgade 10, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-08 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-01 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: byhavensundholm@gmail.com (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: byhavensundholm@gmail.com (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: Byhaven på Sundholm (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-01 fjernes Navne: Byhaven på Sundholm (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byglandsgade 10, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundholmsvej 53, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 tilføjes Navne: Byhaven på Sundholm (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-10-28 fjernes Navne: Byhaven Sundholmen (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundholmsvej 53, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-08-13 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2014-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: byhavensundholm@gmail.com (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2014-08-13 tilføjes Navne: Byhaven Sundholmen (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-11-01)