Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-18 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Legale ejere: LED'S DO IT ApS, OLAV MØLBJERG LARSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Navne: ZUPELUX ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Stiftere: LED'S DO IT ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-04 fjernes Bestyrelse: Morten Andersen (næstformand) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-04 fjernes Direktion: Morten Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Kjærsgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-06-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Juul Jørgensen (formand) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: LED'S DO IT ApS, OLAV MØLBJERG LARSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2015-09-03 fjernes Legale ejere: LED'S DO IT ApS (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed, herunder salg og energirådgivning af LED belysning såvel til slutbruger som forholder samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalhuse 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Juul Jørgensen (formand) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-06-18 tilføjes Direktion: Morten Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-18 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Legale ejere: LED'S DO IT ApS (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-06-18 tilføjes Navne: ZUPELUX ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-06-18 tilføjes Stiftere: LED'S DO IT ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)