Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 62, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 62, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 64, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 64, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-30 fjernes Direktion: Karl Henrik Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Direktion: Karl Henrik Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET LK UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET LK UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Stiftere: Lars Ernst Hansen, Karl Henrik Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Stiftere: Lars Ernst Hansen, Karl Henrik Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i dattervirksomheder og datterselskaber samt formueadministration og dermed ligestillet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 tilføjes Vedtægter: 2014-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)