Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 7, 6., 1120 København K (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Jannis Noya Makrigiannis (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-11 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: coyb@pingaps.dk (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: Jannis Noya Makrigiannis (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Navne: COYB TOURING IVS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Reelle ejere: Jannis Noya Makrigiannis (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Stiftere: Jannis Noya Makrigiannis (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmagergade 7, 6., 1120 København K (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 11, st., 1676 København V (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: coyb@pingaps.dk (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 11, st., 1676 København V (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-06-11 tilføjes Direktion: Jannis Noya Makrigiannis (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive koncertvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-11 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: Jannis Noya Makrigiannis (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Navne: COYB TOURING IVS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Reelle ejere: Jannis Noya Makrigiannis (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Stiftere: Jannis Noya Makrigiannis (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Vedtægter: 2014-06-11 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)