Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2014-10-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FUTUREMATCH KOMPETENCE ADMINISTRATION ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 12, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 12, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-09-09 tilføjes Direktion: Helle Haycham Preisler Kirk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, investering, handel og service. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Legale ejere: Helle Haycham Preisler Kirk (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-09-09 tilføjes Navne: PREISLERKIRK ApS (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-09 tilføjes Reelle ejere: Helle Haycham Preisler Kirk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2014-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Stiftere: Helle Haycham Preisler Kirk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Vedtægter: 2014-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)