Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Direktion: Anders Birch Larsen (direktion) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-08 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Legale ejere: Anders Birch Larsen, Lasse Jakobsen Millek, Martin Allsø Jensen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Navne: Blue Moose Film IVS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Stiftere: Simon Frydensbjerg Sinding, Martin Allsø Jensen, Lasse Jakobsen Millek, Anders Birch Larsen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-14 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-09-22 fjernes Legale ejere: Simon Frydensbjerg Sinding (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-05-07 tilføjes Navne: Blue Moose Film IVS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-05-06 fjernes Navne: LIGHT STUDIOS IVS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-05-07 tilføjes Vedtægter: 2015-05-07 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Oluf Bagers Gade 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-09-16 tilføjes Legale ejere: Simon Frydensbjerg Sinding, Anders Birch Larsen, Lasse Jakobsen Millek, Martin Allsø Jensen (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2014-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Bagers Gade 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-09-08 tilføjes Direktion: Anders Birch Larsen (direktion) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med diverse medieopgaver og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-08 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Navne: LIGHT STUDIOS IVS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Stiftere: Simon Frydensbjerg Sinding, Martin Allsø Jensen, Lasse Jakobsen Millek, Anders Birch Larsen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Vedtægter: 2014-09-08 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-16)