Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Egedal | 01.10.2016 | 06.03.2023 | adm. dir |
Peter Phillipsen | 08.01.2016 | 30.09.2016 | adm. dir |
Lars Egedal | 05.01.2015 | 08.01.2016 | direktør |
Geir Kirkpatrick Ennis | 09.10.2014 | 05.01.2015 | direktør |
Lars Egedal | 21.08.2014 | 09.10.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Phillipsen | 23.12.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Peter Ravnholt | 23.12.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jacobsen | 23.12.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Axel Schmidt | 23.12.2015 | 31.12.2016 | formand |
Steen Skallebæk | 30.12.2014 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schielder Kristoffersen | 30.12.2014 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Egedal | 09.10.2014 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Rowlandson Stokholm | 09.10.2014 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Axel Schmidt | 09.10.2014 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Pedersen | 09.10.2014 | 30.12.2014 | bestyrelsesmedlem |