Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 4, st., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Binavne: RAFAL BYG ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-18 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Legale ejere: Rafal Piotr Juszkiewicz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: RAFAEL BYG ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Reelle ejere: Rafal Piotr Juszkiewicz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Stiftere: Rafal Piotr Juszkiewicz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2021-08-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-08-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-11-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-09-29 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2020-03-07 Statstidende Dekret
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Rafal Piotr Juszkiewicz (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 4, st., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Rafal Piotr Juszkiewicz (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-19 fjernes Direktion: Rafal Piotr Juszkiewicz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-21)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2014-06-18 tilføjes Binavne: RAFAL BYG ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Direktion: Rafal Piotr Juszkiewicz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-18 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Legale ejere: Rafal Piotr Juszkiewicz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Navne: RAFAEL BYG ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Reelle ejere: Rafal Piotr Juszkiewicz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Stiftere: Rafal Piotr Juszkiewicz (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-21)
Den 2014-06-18 tilføjes Vedtægter: 2014-06-18 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-21)