Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Meddo Helsinge ApS. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ASD 177 IVS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Theia Deal Advisory ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Voce Private ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-09 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Vedtægter: 2020-01-10 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 3, 2830 Virum (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Legale ejere: Emma Alling, Savannah Alling, Katie Alling (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-10-30 tilføjes Reelle ejere: Emma Alling, Savannah Alling, Katie Alling, Lars Alling (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre selskaber og på sigt ejendomme (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-09-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-09-27 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.alling@gmail.com (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Navne: North SEA Equity ApS (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 fjernes Navne: Meddo Solcenter Helsinge ApS (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Vedtægter: 2017-09-28 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Isafjordsgade 4, 3., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af solcenter, aktiviteter vedrørende fysisk velvære og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-05-18 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-18 tilføjes Navne: Meddo Solcenter Helsinge ApS (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-05-17 fjernes Navne: BIMAGO ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-18 tilføjes Vedtægter: 2015-05-18 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-05-17 fjernes Legale ejere: Martin Rothe (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Isafjordsgade 4, 3., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Direktion: Lars Alling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af IT-programmel til forsikringssektoren samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: Martin Rothe, Lars Alling (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-06-11 tilføjes Navne: BIMAGO ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Stiftere: Lars Alling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Vedtægter: 2014-06-11 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)