Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 39, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Binavne: Engwogroup IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-17 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: peter.woebbe@gmail.com (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Legale ejere: Peter Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Navne: BAKKEHUSET SVANNINGE BAKKER IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Reelle ejere: Peter Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Stiftere: Peter Engstrøm Wøbbe, Bente Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Bestyrelse: Peter Engstrøm Wøbbe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Peter Engstrøm Wøbbe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 39, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 64, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-08-01 fjernes Bestyrelse: Bente Engstrøm Wøbbe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 64, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 155, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Binavne: Engwogroup IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.woebbe@gmail.com (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 155, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 155, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-08-30 tilføjes Legale ejere: Peter Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-08-30 fjernes Legale ejere: Bente Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-29 fjernes Legale ejere: Peter Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-08-30 fjernes Reelle ejere: Bente Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-29 fjernes Reelle ejere: Peter Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 155, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2014-05-17 tilføjes Bestyrelse: Bente Engstrøm Wøbbe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-17 tilføjes Direktion: Peter Engstrøm Wøbbe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning, kursus, handel, køb og salg, drift med mindre husdyr, oplevelsesaktiviteter og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-17 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Legale ejere: Peter Engstrøm Wøbbe, Bente Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2014-05-17 tilføjes Navne: BAKKEHUSET SVANNINGE BAKKER IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Reelle ejere: Peter Engstrøm Wøbbe, Bente Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2014-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Stiftere: Peter Engstrøm Wøbbe, Bente Engstrøm Wøbbe (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2014-05-17 tilføjes Vedtægter: 2014-05-17 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2014-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2014-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)