Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 30, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2014-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JC NEDRIVNING A/S. (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsinvest CPH 2020 ApS. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2014-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: P. WINTHER JESPERSEN A/S. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V. SÆMER & SØN A/S. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2017-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: P. WINTHER JESPERSEN A/S. (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2018-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: INVEST-CO HELSINGØR APS. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: P. WINTHER JESPERSEN A/S. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 sletter virksomheden Ejerskaber: P. WINTHER JESPERSEN A/S. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2020-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVEST-CO HELSINGØR APS. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P. WINTHER JESPERSEN A/S. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Meterbuen 30 ApS. (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-05-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2014-06-12 tilføjes Direktion: Alex Malm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, Alex Malm (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-06-12 tilføjes Navne: AMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-12 tilføjes Reelle ejere: Ivan Stubbe Hansen, Alex Malm (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2014-06-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2014-06-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2014-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-12 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Stiftere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, Alex Malm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Vedtægter: 2014-06-12 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2014-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)