Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Andersen | 26.02.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Andersen | 14.11.2018 | 19.01.2021 | adm. dir |
Kristian Andersen | 15.04.2017 | 22.05.2019 | direktør |
Morten Andersen | 18.06.2014 | 15.04.2017 | direktion |
Thomas Juul Jørgensen | 18.06.2014 | 10.11.2015 | adm. dir |