Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Direktion: Mirza Aleckovic (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-16 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@aplusark.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: BDA INT. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Navne: A+ ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Reelle ejere: Mirza Aleckovic (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Stiftere: BDA INT. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerups Torv 1, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aplusark.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: mirza@aleckovic.dk (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerups Torv 1, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Mirza Aleckovic (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive Arkitekt - og Ingeniørvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-16 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mirza@aleckovic.dk (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-06-16 tilføjes Legale ejere: BDA INT. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Navne: A+ ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Reelle ejere: Mirza Aleckovic (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Stiftere: BDA INT. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Vedtægter: 2014-06-16 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-12)