Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: HERLEV ANLÆGSFIRMA ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-10 fjernes Navne: HERLEV ANLÆGSFIRMA IVS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runddyssen 62, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Runddyssen 62, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: Betina Laustsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-09-01 tilføjes Reelle ejere: Betina Laustsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-08-31 fjernes Legale ejere: Betina Laustsen (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runddyssen 62, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-06-11 tilføjes Direktion: Betina Laustsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed som anlægsgartner samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: Betina Laustsen (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-06-11 tilføjes Navne: HERLEV ANLÆGSFIRMA IVS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Stiftere: Betina Laustsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Vedtægter: 2014-06-11 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)