Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, st., 1620 København V (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 10, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2014-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Sales ApS. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: BASIS IVS. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Kvalitel, Roskilde ApS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Copen KM ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Julian Sonne Westh Wulff (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Copen KM ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Mathias Dandanel Grubak, Kasper Mikkelsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Julian Sonne Westh Wulff (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Mathias Dandanel Grubak, Kasper Mikkelsen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Julian Sonne Westh Wulff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 10, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: km@copenhagensales.dk (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2017-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: mail@copenholding.dk (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-07-21 tilføjes Vedtægter: 2016-07-21 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-07-20 tilføjes Legale ejere: Copen KM ApS, Julian Sonne Westh Wulff, Mathias Dandanel Grubak (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2016-07-19 fjernes Legale ejere: Wisam Abdel-Halim, Mathias Dandanel Grubak, Julian Sonne Westh Wulff, Copen KM ApS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-20 tilføjes Reelle ejere: Mathias Dandanel Grubak, Kasper Mikkelsen, Julian Sonne Westh Wulff (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-07-20 fjernes Direktion: Wisam Abdel-Halim (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 11, 1403 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-12-17 tilføjes Direktion: Kasper Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-12-17 fjernes Direktion: Kristian Barfred Bajer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: Copen KM ApS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-12-16 fjernes Legale ejere: Kristian Barfred Bajer (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@copenholding.dk (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2014-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 11, 1403 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Kristian Barfred Bajer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Legale ejere: Kristian Barfred Bajer, Wisam Abdel-Halim, Mathias Dandanel Grubak, Julian Sonne Westh Wulff (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-06-16 tilføjes Navne: COPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2014-06-16 tilføjes Stiftere: Wisam Abdel-Halim, Mathias Dandanel Grubak, Kristian Barfred Bajer, Julian Sonne Westh Wulff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 4 direktører i forening. (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2014-06-16 tilføjes Vedtægter: 2014-06-16 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)