Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-08-05 sletter virksomheden Ejerskaber: FRISØRLAND.DK A/S. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRISØRLAND.DK A/S. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-12-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-12-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-12-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2014-06-18 tilføjes Direktion: Jimi Vinding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Frisørland.DK A/S samt investering og formuepleje og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Legale ejere: Jimi Vinding (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-06-18 tilføjes Navne: JVIN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-18 tilføjes Reelle ejere: Jimi Vinding (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2014-06-18 tilføjes Stiftere: Jimi Vinding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Vedtægter: 2014-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)