Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Herbert Estuardo Mirón Zeceña(virk.: 2) Legale ejere | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Anita Valrygg(virk.: 3) Legale ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pål Arnulf Trodahl(virk.: 3) Legale ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Axel Nikolai Kleppa Stensrud(virk.: 1) Legale ejere | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 44,44 % | 44,44 % | 44,44 % | 44,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Axel Nikolai Kleppa Stensrud | 01.06.2013 | Danas Plads 21, 1915 Frederiksberg C |
Herbert Estuardo Mirón Zeceña | 27.03.2019 | Burmeistersgade 24, 1429 København K |
Pål Arnulf Trodahl | 01.11.2019 | Vølundsgade 16A, 2200 København N |
Anita Valrygg | 15.01.2020 | Poppelgade 16, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.08.2014 | 0,01 (km) | Burmeistersgade 24, 1429 København K | Burmeistersgade 26, 1429 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 07.08.2019 og angivet som gældende fra 06.06.2014 (1852 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kristian Højlund Holding ApS | 39950766 |
KRISTIAN INVEST ApS | 31585651 |
Kristian Iversen | 18287730 |
KRISTIAN IVERSEN | 43412213 |
KRISTIAN IVERSEN HOLDING ApS | 29803935 |
KRISTIAN IVERSEN NIELSEN | 11422896 |
KRISTIAN JACOBSEN | 18411903 |
KRISTIAN JAKOBSEN EJENDOMME ApS | 31761972 |
KRISTIAN JAKOBSEN HOLDING ApS | 28847823 |
KRISTIAN JAKOBSEN SØGAARD | 85031155 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbert Estuardo Mirón Zeceña(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anita Valrygg(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pål Arnulf Trodahl(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Axel Nikolai Kleppa Stensrud(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 44 % | 0 % | 56 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Herbert Estuardo Mirón Zeceña(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 1 | 2 | 1 |
Anita Valrygg(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pål Arnulf Trodahl(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Axel Nikolai Kleppa Stensrud(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 2 | 6 | 4 |
Pct. | 0 % | 17 % | 50 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |