Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Mortensen Holding 2012 ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: MORTENSEN HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 21, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Direktion: Jesper Sandfeld Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-02 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Legale ejere: MORTENSEN HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2015-03-02 tilføjes Navne: JTM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Sandfeld Mortensen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2015-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-02 tilføjes Stiftere: MORTENSEN HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Vedtægter: 2015-03-02 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)