Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbyvænget 10, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 53, st. mfl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-02-01 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 53, st. mfl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-02-17 tilføjes Direktion: Stephen Holmgaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-17 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Legale ejere: STIVA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Navne: STIVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Reelle ejere: Stephen Holmgaard Thomsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-02-17 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-02-17 tilføjes Stiftere: STIVA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Vedtægter: 2015-02-17 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)