Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2020-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-08 tilføjes Binavne: Charging Rhinos ApS, AS Advokatholdingselskab ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Navne: Pascalito Holding ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-07 fjernes Navne: AS ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højderyggen 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Anders Skov (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være advokatholdingselskab samt at forvalte midler til placering i almindelig formueanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Skov (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: AS ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Skov (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2015-01-01 tilføjes Stiftere: Anders Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)