Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgårdsvej 24, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangen 53, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 53, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2015-01-08 tilføjes Direktion: André Raun Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i finansielle aktiver herunder unoterede og noterede værdipapirer og ejendomme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Legale ejere: André Raun Christensen (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2015-01-08 tilføjes Navne: ARC INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-08 tilføjes Reelle ejere: André Raun Christensen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2015-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Stiftere: André Raun Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Vedtægter: 2015-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2015-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)