Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 5, 1302 København K (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Direktion: Marie Moesgaard (direktion) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-27 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Marie Moesgaard (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Navne: MOESGAARD LIVING IVS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Marie Moesgaard (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Stiftere: MMG 1 ApS, Carina Mette Ellekær Hammer (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-12 tilføjes Navne: MOESGAARD LIVING IVS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2017-03-11 fjernes Navne: CREATEUP IVS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-12 tilføjes Vedtægter: 2017-03-12 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2017-03-12 fjernes Direktion: Carina Mette Ellekær Hammer (direktion) (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-12 fjernes Legale ejere: Carina Mette Ellekær Hammer (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-12-08 tilføjes Legale ejere: Carina Mette Ellekær Hammer, Marie Moesgaard (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-12-08 tilføjes Reelle ejere: Marie Moesgaard (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2015-11-09 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2015-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 5, 1302 København K (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2015-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 66, 5. th., 1306 København K (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2014-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 66, 5. th., 1306 København K (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2014-12-27 tilføjes Direktion: Carina Mette Ellekær Hammer (direktion) (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2014-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-27 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2014-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Navne: CREATEUP IVS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2014-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Stiftere: MMG 1 ApS, Carina Mette Ellekær Hammer (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Vedtægter: 2014-12-27 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2014-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2014-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)