Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ove Preben Andersen | 18.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Juhl Nielsen | 06.03.2018 | 18.04.2024 | direktør |
Rasmus Lildholdt Kjær | 05.12.2014 | 06.03.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Iversen | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ove Preben Andersen | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sandager Uth | 18.04.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Sandager Uth | 23.04.2019 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Frøkjær-Jensen | 06.03.2018 | 23.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jette Juhl Nielsen | 27.05.2016 | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ove Preben Andersen | 27.05.2016 | 17.04.2024 | formand |
Rasmus Lildholdt Kjær | 05.12.2014 | 06.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Vester Sørensen | 05.12.2014 | 27.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mark Augustenborg Ødum | 05.12.2014 | 27.05.2016 | formand |