Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2017-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 2, 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-09 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: mshj0811@gmail.com (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Legale ejere: LIENGAARD HOLDING IVS, MOONSTED HOLDING IVS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Navne: JOBSTAR ApS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Stiftere: Michael Pii Hertz, Clement Asger Liengaard Korsholm (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-05-28 fjernes Legale ejere: MIKS HOLDING IVS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Clement Asger Liengaard Korsholm (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-11-01 fjernes Direktion: Michael Pii Hertz (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-04-15 tilføjes Legale ejere: MOONSTED HOLDING IVS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-04-15 tilføjes Vedtægter: 2015-04-15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 2, 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Syriensvej 18, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-12 tilføjes Legale ejere: MIKS HOLDING IVS, LIENGAARD HOLDING IVS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2014-12-11 fjernes Legale ejere: Michael Pii Hertz, Clement Asger Liengaard Korsholm (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-12-09 tilføjes Legale ejere: Michael Pii Hertz, Clement Asger Liengaard Korsholm (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syriensvej 18, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-09 tilføjes Direktion: Michael Pii Hertz (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2014-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med en rekrutteringsportal med henblik på at lave opsøgende canvas salg samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-09 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mshj0811@gmail.com (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Navne: JOBSTAR ApS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Stiftere: Michael Pii Hertz, Clement Asger Liengaard Korsholm (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Vedtægter: 2014-12-09 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-30)