Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 140.984,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-26 tilføjes Legale ejere: Founders Pool ApS, WECO A/S (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 fjernes Legale ejere: WECO A/S, Founders Pool ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 tilføjes Reelle ejere: Johan Ernst Wedell-Wedellsborg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 fjernes Reelle ejere: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby, Simon Hertz, Lars Egtoft Nielsen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 fjernes Reelle ejere: Johan Ernst Wedell-Wedellsborg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 tilføjes Vedtægter: 2023-05-26 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 119.478,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 118.073,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-10 tilføjes Vedtægter: 2022-10-10 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Hjemmeside: https://www.zuuvi.com/ (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 116.667,00 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby, Simon Hertz, Lars Egtoft Nielsen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby, Simon Hertz, Lars Egtoft Nielsen (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Alexander Swartz Augustesen (direktør) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-25 fjernes Direktion: Mikkel Wendelboe (direktør) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-04-22 tilføjes Legale ejere: Founders Pool ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-04-22 fjernes Legale ejere: MIKKEL WENDELBOE HOLDING ApS, DIE KLEJNEN ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Bestyrelse: Lars Egtoft Nielsen (formand) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-18 fjernes Bestyrelse: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-17 fjernes Bestyrelse: Lars Egtoft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 66.667,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: WECO A/S (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby, Simon Hertz, Lars Egtoft Nielsen, Johan Ernst Wedell-Wedellsborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby, Simon Hertz, Lars Egtoft Nielsen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Egtoft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-01-16 fjernes Bestyrelse: Søren Holck-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-16 tilføjes Direktion: Mikkel Wendelboe (direktør) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-01-16 fjernes Direktion: Simon Hertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-16 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: DIE KLEJNEN ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS, JEPPE BO EBSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Andreas Tonsgaard Heideby, Simon Hertz, Lars Egtoft Nielsen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Michael Sølling (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Simon Hertz (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 tilføjes Legale ejere: SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS, JEPPE BO EBSTRUP HOLDING ApS, MIKKEL WENDELBOE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-06-20 fjernes Legale ejere: DIE GROSSEN ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-19 fjernes Legale ejere: SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-20 tilføjes Reelle ejere: Simon Hertz, Michael Sølling (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-11 tilføjes Legale ejere: SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS, DIE GROSSEN ApS (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-11-10 fjernes Legale ejere: DIE GROSSEN ApS, SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-05-04 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Wendelboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-05-04 fjernes Bestyrelse: Jeppe Bo Ebstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-12-08 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Bo Ebstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-08 tilføjes Direktion: Simon Hertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af digitale serviceydelser og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Legale ejere: DIE GROSSEN ApS, SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2014-12-08 tilføjes Navne: ZUUVI ApS (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2014-12-08 tilføjes Stiftere: SIMON HERTZ HOLDING ApS, FAR TIL 4 ApS, DIE GROSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2014-12-08 tilføjes Vedtægter: 2014-12-08 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)