Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2014-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: 3DINTEGRATED ApS. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: 3DINTEGRATED ApS. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 106, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Direktion: Henriette Schultz Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-05 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Legale ejere: Henriette Schultz Kirkegaard, Steen Møller Hansen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Navne: 15. April 2019 Invest ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Reelle ejere: Henriette Schultz Kirkegaard, Steen Møller Hansen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-29 fjernes Stiftere: Steen Møller Hansen, Henriette Schultz Kirkegaard (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 tilføjes Navne: 15. April 2019 Invest ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-14 fjernes Navne: 3DINTEGRATED HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 106, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trøjborggade 8, st. tv., 1757 København V (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trøjborggade 8, st. tv., 1757 København V (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-11-05 tilføjes Direktion: Henriette Schultz Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-05 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 77.800,00 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Legale ejere: Henriette Schultz Kirkegaard, Steen Møller Hansen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Navne: 3DINTEGRATED HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2014-11-05 tilføjes Reelle ejere: Henriette Schultz Kirkegaard, Steen Møller Hansen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2014-11-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2014-11-05 tilføjes Stiftere: Steen Møller Hansen, Henriette Schultz Kirkegaard (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Vedtægter: 2014-11-05 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2014-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-10)