Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 1, 8300 Odder (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Direktion: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-04 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: mikkel@kongsfelt.eu (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Legale ejere: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Navne: MKONGSFELT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Reelle ejere: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Stiftere: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: IN-MEDIAWEB ApS. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2015-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: RadiSurf ApS. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: RadiSurf ApS. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 1, 8300 Odder (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarksvej 12, 8462 Harlev J (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarksvej 12, 8462 Harlev J (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2015-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@kongsfelt.eu (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2015-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåstrup Byvej 14, 8462 Harlev J (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstrup Byvej 14, 8462 Harlev J (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-06-04 tilføjes Direktion: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-04 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Legale ejere: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Navne: MKONGSFELT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Stiftere: Mikkel Skorkjær Kongsfelt (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Vedtægter: 2014-06-04 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-30)