Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 18, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-12 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Legale ejere: ØT HOLDING AF 25.08.2005 ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Navne: Selskabet af 12.6.2014 ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Reelle ejere: Allan Axel Jøhnk Lundberg (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Stiftere: ØT HOLDING AF 25.08.2005 ApS, JS Nordic IVS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-14 fjernes Bestyrelse: Allan Axel Jøhnk Lundberg (formand) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-14 fjernes Direktion: Allan Axel Jøhnk Lundberg (direktør) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Navne: Selskabet af 12.6.2014 ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-15 fjernes Navne: DESIGNBOARD ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Allan Axel Jøhnk Lundberg (direktør) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-06-24 fjernes Direktion: Jan Saabye (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: ØT HOLDING AF 25.08.2005 ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-24 fjernes Legale ejere: JS Holding København IVS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 fjernes Legale ejere: ØT HOLDING AF 25.08.2005 ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Allan Axel Jøhnk Lundberg (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-24 fjernes Reelle ejere: Jan Saabye (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 fjernes Reelle ejere: Allan Axel Jøhnk Lundberg (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-24 fjernes Bestyrelse: Jan Saabye (næstformand) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-17 tilføjes Legale ejere: JS Holding København IVS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-07-17 fjernes Legale ejere: JS Nordic IVS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-09 tilføjes Bestyrelse: Jan Saabye (næstformand) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-05-08 fjernes Bestyrelse: Jan Saabye (formand) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-09 tilføjes Direktion: Jan Saabye (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-05-09 fjernes Direktion: Allan Axel Jøhnk Lundberg (direktion) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 18, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Bestyrelse: Jan Saabye (formand) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Direktion: Allan Axel Jøhnk Lundberg (direktion) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og formidling af byggematerialer samt hermed beslæg-tet virksomhed (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-12 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Legale ejere: JS Nordic IVS, ØT HOLDING AF 25.08.2005 ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-06-12 tilføjes Navne: DESIGNBOARD ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2014-06-12 tilføjes Reelle ejere: Allan Axel Jøhnk Lundberg, Jan Saabye (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2014-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Stiftere: ØT HOLDING AF 25.08.2005 ApS, JS Nordic IVS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2014-06-12 tilføjes Vedtægter: 2014-06-12 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2014-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-28)