Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Direktion: Lone Ekstrøm Ragn (direktion) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-09 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: lerdk@yahoo.dk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Legale ejere: Lone Ekstrøm Ragn (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Navne: RAGN REGULATORY CONSULTING ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Reelle ejere: Lone Ekstrøm Ragn (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Stiftere: Lone Ekstrøm Ragn (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Direktion: Lone Ekstrøm Ragn (direktion) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde rådgivning og konsulentydelser indenfor områderne Regulatory Affairs og Quality Assurance i biotekbranchen samt områder i nær tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-09 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: lerdk@yahoo.dk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Legale ejere: Lone Ekstrøm Ragn (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Navne: RAGN REGULATORY CONSULTING ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Reelle ejere: Lone Ekstrøm Ragn (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Stiftere: Lone Ekstrøm Ragn (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Vedtægter: 2014-06-09 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)