Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AAGE FRØLUND ApS. SKIVE. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2016-12-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 137, 7800 Skive (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-11 tilføjes Direktion: Aage Frølund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Aage Frølund ApS, (CVR-nr. 41996412) samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: Aage Frølund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-06-11 tilføjes Navne: AAGE FRØLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-11 tilføjes Reelle ejere: Aage Frølund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-06-11 tilføjes Stiftere: Aage Frølund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Vedtægter: 2014-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)