Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Tegningsregel | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Egesvinget 15, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-31 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-06-06 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: karaman@ditog.dk (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Legale ejere: Yucel Karaman (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Navne: CAEMENTO ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Reelle ejere: Yucel Karaman (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Stiftere: Birgitte Schultz (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-11 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-06 fjernes Direktion: Yucel Karaman (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 Statstidende Dekret
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-06-06 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-06 tilføjes Direktion: Yucel Karaman (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: Yucel Karaman (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Yucel Karaman (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Birgitte Schultz (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egesvinget 15, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 1, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 1, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-05-31 tilføjes Direktion: Birgitte Schultz (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service, håndværk og industri. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-31 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: karaman@ditog.dk (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Navne: CAEMENTO ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Stiftere: Birgitte Schultz (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)