Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Vestergaard Kohsel | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hougaard Bonde | 10.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Møller Christensen | 10.06.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Kohsel | 19.06.2014 | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Nils Erik Lindskrog Smith | 10.06.2014 | 07.03.2019 | bestyrelsesmedlem |