Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Adam Mezei(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Barbara Mezei(virk.: 4) Legale ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Adam Mezei | 23.06.2021 | Abel Cathrines Gade 9, 1654 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Dino Ren ApS | 35867317 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.11.2014 | 6,42 (km) | Tornskadestien 15, 2400 København NV | Hartmannsvej 37A, 2900 Hellerup |
27.01.2015 | 7,93 (km) | Hartmannsvej 37A, 2900 Hellerup | Abel Cathrines Gade 9, 1654 København V |
07.07.2017 | 3,35 (km) | Abel Cathrines Gade 9, 1654 København V | Scandiagade 25, 2450 København SV |
20.09.2022 | 3,35 (km) | Scandiagade 25, 2450 København SV | Abel Cathrines Gade 9, 1654 København V |
Dino Ren ApS. |
Sidst opdateret den 31.07.2024 og angivet som gældende fra 31.07.2024 (58 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DinOptik ApS | 34714614 |
DIN OPTIKER ApS | 33596359 |
DinOptimering ApS | 40644741 |
DINO RACING A/S | 19372731 |
Dino Ranch v/Diana Dahl | 41588748 |
DINOS A/S | 28697651 |
Dinos Autoudlejning v/Palle Stage | 16566780 |
Dino shoppen nørdet card shop | 44979454 |
Dinos Legeland Holding ApS | 37365378 |
DINOS LEGELAND KBH ApS | 35479686 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Mezei(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Barbara Mezei(virk.: 4) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Adam Mezei(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 3 |
Barbara Mezei(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 2 | 4 | 3 |
Sum | 0 | 4 | 6 | 6 |
Pct. | 0 % | 25 % | 38 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |