Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRDR. KARSTOFT ApS. (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 tilføjes Direktion: Søren Karstoft (direktør) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-07 fjernes Direktion: Therkild Karstoft (direktion) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 8, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 8, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 8, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2014-06-02 tilføjes Direktion: Therkild Karstoft (direktion) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Legale ejere: Therkild Karstoft (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2014-06-02 tilføjes Navne: TH. KARSTOFT HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Reelle ejere: Therkild Karstoft (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Stiftere: Therkild Karstoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)