Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Daugård Nielsen | 08.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Anker Christensen | 10.10.2022 | 08.04.2024 | direktør |
Morten Skov Mogensen | 21.06.2021 | 10.10.2022 | direktør |
Emil Tang | 30.05.2014 | 21.06.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christiane Dahlerup | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Zakarias Eyermann | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Zøhner-Pedersen | 08.04.2024 | formand |
Ane Hyldahl Brændsgaard | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Rasmussen | 18.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Anker Christensen | 10.10.2022 | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Zakarias Eyermann | 10.10.2022 | 07.04.2024 | formand |
Jacob Zakarias Eyermann | 09.06.2022 | 09.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bøll Larsen | 29.09.2021 | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pia Østergaard | 24.03.2020 | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Pedersen | 18.06.2018 | 08.04.2024 | næstformand |
Flemming Anker Christensen | 18.06.2018 | 09.10.2022 | formand |
Katrine Lindrup Grunnet | 18.06.2018 | 04.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Herdis Møller Hanghøi | 16.06.2014 | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Connie Yilmaz Jantzen | 16.06.2014 | 28.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tove Elisabeth Videbæk | 30.05.2014 | 18.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Hebsgaard Bräuner-Møller | 30.05.2014 | 18.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Bech Lehmann | 30.05.2014 | 18.06.2018 | formand |
Flemming Anker Christensen | 30.05.2014 | 17.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Pedersen | 30.05.2014 | 17.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Mejdahl | 30.05.2014 | 16.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Nørgård Christensen | 30.05.2014 | 16.06.2014 | bestyrelsesmedlem |