Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mats Kristian Persson | 01.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Sneum Madsen | 18.09.2019 | 31.08.2024 | direktør |
Niels Hartvig Rasch | 03.06.2014 | 18.09.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Youtse Sung | 25.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frigaard Rasmussen | 01.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Ivansson | 12.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gustav Wilhelm Lagercrantz | 12.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Henricson | 12.08.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Anders Lerche Jensen | 13.09.2017 | 12.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Sneum Madsen | 13.09.2017 | 18.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frigaard Rasmussen | 23.06.2015 | 12.08.2021 | formand |
Per Ploug Krogslund | 23.06.2015 | 13.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hartvig Rasch | 03.06.2014 | 12.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gry Møller | 03.06.2014 | 23.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Ploug Krogslund | 03.06.2014 | 22.06.2015 | formand |