Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-27 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Navne: PRIMA PLEJE IVS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Stiftere: PRIMA PLEJE HOLDING IVS, BOUABOALLATI HOLDING IVS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Direktion: Rasmus Cornelius Breum (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-11-27 fjernes Direktion: Mohamed El Bouaboallati (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Direktion: Mohamed El Bouaboallati (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, handel og produktion samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-27 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Navne: PRIMA PLEJE IVS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Stiftere: PRIMA PLEJE HOLDING IVS, BOUABOALLATI HOLDING IVS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)