Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Aagaard Pedersen, Keld Houen Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen, Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-02-20 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-02-20 fjernes Reelle ejere: Christine Nilmini Aagaard Pedersen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-02-19 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen, Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen, Christine Nilmini Aagaard Pedersen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-03-14 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen, Martin Aagaard Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-03 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 tilføjes Navne: Produktionsselskabet af 1. april 2017 ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-03 fjernes Navne: MØLLEGÅRDEN GEDEFARM ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 tilføjes Vedtægter: 2018-05-04 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-04 fjernes Bestyrelse: John Houen Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Keld Houen Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-01 fjernes Direktion: Niels Jørgen Haldager Borup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Hovgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Bestyrelse: Niels Malling Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gedefarm samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2014-06-20 tilføjes Navne: MØLLEGÅRDEN GEDEFARM ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2014-06-19 fjernes Navne: MØLLEGAARD GEDEFARM ApS (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-06-04 tilføjes Navne: MØLLEGAARD GEDEFARM ApS (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2014-06-20 tilføjes Vedtægter: 2014-06-20 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2014-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-06-04 tilføjes Bestyrelse: Niels Malling Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-04 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Haldager Borup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Legale ejere: NORDEX HOLDING A/S (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-06-04 tilføjes Reelle ejere: Keld Houen Pedersen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2014-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-04 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Stiftere: NORDEX HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)