Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 38, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Direktion: Jan Michael Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-28)
Den 2015-05-31 fjernes Direktion: Jeannie Bonde Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-06-28)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: JJ INVEST AALBORG ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Michael Madsen, Jan Sarfelt (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2015-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Musvitvej 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-25 tilføjes Binavne: Sundslank.dk ApS, Sundslank ApS, Sundogslank ApS, Fitall.dk ApS, Fitall ApS, Fit-all.dk ApS, Fit all ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Navne: Fit-all ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-24 fjernes Navne: SUNDSLANK ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Vedtægter: 2015-03-25 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-22 tilføjes Direktion: Jeannie Bonde Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-06-28)
Den 2015-01-22 fjernes Direktion: Louise Færk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Musvitvej 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2014-06-04 tilføjes Direktion: Louise Færk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde vejledning og motivation til livstilsændring med henblik på en sundere livstil samt anden hermed beslægtet aktivitet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Navne: SUNDSLANK ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-06-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-06-04 tilføjes Stiftere: Louise Færk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 tilføjes Vedtægter: 2014-06-04 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)