Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Østergaard Hansen | 04.06.2014 | 31.10.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarke Brøns | 25.07.2017 | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bente Hylleberg Madsen | 29.04.2016 | 25.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Duer | 04.06.2014 | 31.10.2017 | bestyrelse |
Søren Østergaard Hansen | 04.06.2014 | 31.10.2017 | bestyrelse |
Kristian Askegård | 04.06.2014 | 29.04.2016 | bestyrelse |